검색
학교법인 산내의숙 임원(이사.감사) 현황
2020.12.07.
순
성 명
직위
나이
임기
주요경력
친족이사여부
1
황의중
이사장
94
2016.12.18.~2021.12.17.
-
?
2
이정우
이사
74
2020.12.07.~2025.12.06.
주식회사 대표
3
황진연
68
2016.06.24.~2021.06.23.
前 대학교수
4
박두완
75
2020.01.02.~2025.01.01.
5
서익수
83
2019.07.25.~2024.07.24.
前 법인이사장
6
손제범
65
2017.02.17.~2022.02.16.
7
박규석
63
前 학교장
8
김병기
감사
2020.12.07.~2023.12.06.
9
손영호
72
前 동창회장